English French German  Hungarian Spain Italian Nederland Russian Brazilian Japanese Korean  Vietnamese Arabic Chinese Turkish Hindi Bosnian Filipino Greek Indonesian
Facebook Twitter Pinterest Stumb Linked Friends Delicious Bebo Friendfeed Myspace Plurk Multiply Digg
Squidoo Technorati Gmail Yahoo Youtube Amazon Wikipedia Vimeo About Instagram Ask Blogger Ebay

Minggu, 13 September 2015

Perkalian Bilangan Tiga Digit dengan angka 9



Selamat jumpa lagi sahabat pembaca yang budiman. Seperti pada pembahasan yang terdahulu, pada kesempatan ini kita juga masih akan membahas angka 9. Anda tentu masih ingat pembahasan sebelumnya tentang perkalian angka 9 dengan bilangan dua digit. Jika lupa atau belum membaca silahkan Klik DISINI. Namun kali ini kita akan mengalikan angka 9 dengan bilangan yang terdiri dari tiga digit / tiga angka. Bilangan yang dimaksud adalah bilangan dari  101 sampai dengan 998. Prinsip yang kita pakai masih tetap menggunakan sifat keistimewaan angka 9.

Mengalikan bilangan Tiga digit dengan 9.

Contoh:

748  x  9 =  ...      (angka satuan lebih dari angka puluhan)
Caranya       747         =  67
Kemudian     8 – 1 – 4     =  3     (angka satuan lebih dari angka puluhan)
Terakhir        9 – 8  + 1   =  2
Kemudian kita susun hasilnya menjadi  67 3 2

573  x  9 =  ...
Caranya karena  angka satuan kurang dari angka puluhan  57 – 5 – 1     =  51 
Kemudian     3  +  9  7    =  5    (angka satuan tidak lebih dari angka puluhan)
Terakhir        9 – 3 + 1       =  7
Kemudian kita susun hasilnya menjadi  51 5 7

288  x  9 =  ...
Caranya karena  angka satuan tidak lebih dari angka puluhan  28 – 2 – 1     =  25
Kemudian     8  +  9  8    =  9    (angka satuan tidak lebih dari angka puluhan)
Terakhir        9 – 8 + 1       =  2
Kemudian kita susun hasilnya menjadi  25 9 2

436  x  9  = ...
Caranya       43  – 4          =  39
Lalu               6 – 1  3      =  2
Terakhir        9 – 6  + 1      =  4
Jadi hasilnya adalah  3924

852  x  9  = ...
Caranya       85  – 8 – 1    =  76
Lalu               2 + 9  5      =  6
Terakhir        9 – 2  + 1      =  8
Jadi hasilnya adalah  7668

Coba uji kemampuan anda :

222 x 9 = ...
333 x 9 = ...
444 x 9 = ...
555 x 9 = ...
777 x 9 = ...
139 x 9 = ...
258 x 9 = ...
357 x 9 = ...
426 x 9 = ...
634 x 9 = ...
463 x 9 = ...
572 x 9 = ...
786 x 9 = ...
985 x 9 = ...
994 x 9 = ...

Mengalikan bilangan Tiga digit dengan 99.

Contoh:

248  x  99 =  ...     
Caranya       2482 – 1   =  245
Kemudian     99 – 48  +1   =  52
Kemudian kita susun hasilnya menjadi  24552

697  x  99 =  ...     
Caranya       6976 – 1   =  690
Kemudian     99 – 97 + 1   =  03
Kemudian kita susun hasilnya menjadi  69003

972  x  99 =  ...     
Caranya       9729 – 1   =  962
Kemudian     99 – 72 + 1   =  28
Jadi hasilnya   96228

Coba uji kemampuan anda :

222 x 99 = ...
333 x 99 = ...
444 x 99 = ...
555 x 99 = ...
777 x 99 = ...
139 x 99 = ...
258 x 99 = ...
357 x 99 = ...
426 x 99 = ...
634 x 99 = ...
463 x 99 = ...
572 x 99 = ...
786 x 99 = ...
985 x 99 = ...
994 x 99 = ...


Mengalikan bilangan Tiga digit dengan 999.
Contoh:

248  x  999 =  ...     
Caranya          248   – 1            =  247
Kemudian       999 – 248  + 1   =  752
Kemudian kita susun hasilnya menjadi  247752

687  x  999 =  ...     
Caranya          687   – 1            =  686
Kemudian       999 – 687 + 1    =  313
Kemudian kita susun hasilnya menjadi  686313

972  x  999 =  ...     
Caranya          972   – 1            =  971
Kemudian       999 – 972 + 1    =  028
Jadi hasilnya   971028


Coba uji kemampuan anda :

222 x 999 = ...
333 x 999 = ...
444 x 999 = ...
555 x 999 = ...
777 x 999 = ...
139 x 999 = ...
298 x 999 = ...
309 x 999 = ...
426 x 999 = ...
634 x 999 = ...
463 x 999 = ...
572 x 999 = ...
786 x 999 = ...
985 x 999 = ...
994 x 999 = ...

Mengalikan bilangan Tiga digit dengan angka kembar 9 lebih dari tiga digit.

Contoh:

248  x  9.999 =  ...     
Caranya          248   x  999       =  247752
Kemudian sisipkan  9 ditengahnya     247...752
Kemudian kita susun hasilnya menjadi  2479752

687  x  99.999 =  ...     
Caranya          687   x 999        =  686313
Kemudian sisipkan  99 ditengahnya   686... 313
Kemudian kita susun hasilnya menjadi  68699313

972  x  9999.999 =  ...     
Caranya          972   – 999        =  971028
Kemudian sisipkan  9999 ditengahnya           971... 028
Jadi hasilnya   9719999028


Coba uji kemampuan anda :

222 x 9.999 = ...
333 x 99.999 = ...
444 x 999.999 = ...
555 x 9999.999 = ...
777 x 9999.999 = ...
139 x 9.999 = ...
298 x 99.999 = ...
309 x 999.999 = ...
426 x 9999.999 = ...
634 x 9999.999 = ...
463 x 9.999 = ...
572 x 99.999 = ...
786 x 999.999 = ...
985 x 9999.999 = ...
994 x 99999.999 = ...

Nah  sahabat pengunjung yang berbahagia, bagaimana mudahkan? Silahkan ajarkan kepada putra dan putri anda, teman dan famili pasti surprais. Oke sampai disini dulu pertemuan kali ini kita sambung lain kali dengan materi pembahasan yang lain. Semoga bermanfaat, amin.
Selamat! Daaaaaaaa....


Judul terkait:

Silahkan baca juga:
Posting Komentar